28. juniUnderskudd på DKK 1,6 mio.THOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG ApSTHOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Laura Auzina Thomsen er medlem av styret.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 609.301 GLOBUS BILER ApSGLOBUS BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Laura Auzina Thomsen er medlem av styret.Se mere
16. august 2023Ny selskapsform AnpartsselskabTHOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG ApSTHOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til THOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG ApS. Laura Auzina Thomsen er medlem av styret.Se mere
16. august 2023Ny selskapsform AnpartsselskabGLOBUS BILER ApSGLOBUS BILER A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til GLOBUS BILER ApS. Laura Auzina Thomsen er medlem av styret.Se mere
10. august 2023Henrik Hedegård Lyhne blir med i styretTHOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/SHenrik Hedegård Lyhne blir med i styret for THOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/S. Laura Auzina Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. august 2023Henrik Hedegård Lyhne blir med i styretGLOBUS BILER A/SHenrik Hedegård Lyhne blir med i styret for GLOBUS BILER A/S. Laura Auzina Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juli 2023Pladesmed eller karosseritekniker til Globus Biler A/SGLOBUS BILER A/S · SilkeborgGLOBUS BILER A/S søger ny medarbejder i Silkeborg på fuld tid. Kontaktperson: Nichlas Falck Pedersen. Laura Auzina Thomsen er medlem av styret.Se jobopslag
30. juni 2023Overskudd på DKK 323.523 THOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/STHOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Laura Auzina Thomsen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 3,0 mio.GLOBUS BILER A/SGLOBUS BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Laura Auzina Thomsen er medlem av styret.Se mere
22. august 2022Jan Tingleff Bruun forlater styretTHOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/SJan Tingleff Bruun forlater styret for THOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/S etter en periode på 1 år. Laura Auzina Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. august 2022Jan Tingleff Bruun forlater styretGLOBUS BILER A/SJan Tingleff Bruun forlater styret for GLOBUS BILER A/S etter en periode på 1 år. Laura Auzina Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 79.631 GLOBUS BILER A/SGLOBUS BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Laura Auzina Thomsen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 142.891 THOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/STHOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Laura Auzina Thomsen er medlem av styret.Se mere
12. juli 2021Laura Auzina Thomsen blir med i styretGLOBUS BILER A/SLaura Auzina Thomsen blir med i styret for GLOBUS BILER A/S.Se mere
12. juli 2021Laura Auzina Thomsen blir med i styretTHOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/SLaura Auzina Thomsen blir med i styret for THOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG A/S.Se mere
18. januar 2017 · Midtjyllands Avis VIPGlobus Biler fik stjålet bil under prøvekørselSenest var det i forbindelse med, at en kvinde stjal en jakke fra butikken Laura Thomsen, som hans kone driver.Les artikkel
28. april 2016 · Midtjyllands Avis VIPEksklusiv butik på nye hænderLaura Thomsen fra Silkeborg overtager Winny Gade-forretningen SILKEBORG Efter 13 år som selvstændig har indehaver Winny Gade solgt sin eksklusive tøjbutik Winny Gade på Nygade. Les artikkel
25. januar 2016 · Midtjyllands Avis VIPFamiliemenneske og bilhandlerSelv bor Henrik Thomsen i Silkeborg med sin hustru, Laura Thomsen. Les artikkel