SYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Laura Elrod Binion er medlem af ledelsen.
SYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Laura Elrod Binion er medlem af ledelsen.