10. august 2016Laurence Raymonde Eugenie Muller forlater ledelsenLAURENCE MULLER HOLDING ApSLaurence Raymonde Eugenie Muller forlater ledelsen for LAURENCE MULLER HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
3. desember 2015Overskudd på DKK 251.572 LAURENCE MULLER HOLDING ApSLAURENCE MULLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2015Laurence Raymonde Eugenie Muller forlater styretSCANDINAVIAN ART FACTORY A/SLaurence Raymonde Eugenie Muller forlater styret for SCANDINAVIAN ART FACTORY A/S etter en periode på 5 år.Se mere
19. november 2015Laurence Raymonde Eugenie Muller forlater ledelsenMALERIFABRIKKEN A/SLaurence Raymonde Eugenie Muller forlater ledelsen for MALERIFABRIKKEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
16. november 2015Endring i eierkretsenMALERIFABRIKKEN A/SPer Hjorth Tolboe registrert som reell eier av MALERIFABRIKKEN A/S. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2015Laurence Raymonde Eugenie Muller forlater styretMALERIFABRIKKEN A/SLaurence Raymonde Eugenie Muller forlater styret for MALERIFABRIKKEN A/S etter en periode på 5 år.Se mere
28. mai 2015Endring i eierkretsenSCANDINAVIAN ART FACTORY A/SPer Hjorth Tolboe registrert som reell eier av SCANDINAVIAN ART FACTORY A/S. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem av styret.Se mere
28. november 2014Underskudd på DKK 372.829 LAURENCE MULLER HOLDING ApSLAURENCE MULLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2014Overskudd på DKK 23.172 SCANDINAVIAN ART FACTORY A/SSCANDINAVIAN ART FACTORY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem av styret.Se mere
2. november 2014Overskudd på DKK 471.549 MALERIFABRIKKEN A/SMALERIFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2014Laurence Raymonde Eugenie Muller forlater styretFLEXIART A/SLaurence Raymonde Eugenie Muller forlater styret for FLEXIART A/S etter en periode på 3 år.Se mere
28. november 2013Overskudd på DKK 362.115 MALERIFABRIKKEN A/SMALERIFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2013Underskudd på DKK 266.595 LAURENCE MULLER HOLDING ApSLAURENCE MULLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2013Underskudd på DKK 51.010 SCANDINAVIAN ART FACTORY A/SSCANDINAVIAN ART FACTORY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem av styret.Se mere
28. november 2013Underskudd på DKK 3,4 mio.FLEXIART A/SFLEXIART A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem av styret.Se mere
19. februar 2013Susanne Elisabeth Tolboe blir med i styretFLEXIART A/SSusanne Elisabeth Tolboe blir med i styret for FLEXIART A/S. Laurence Raymonde Eugenie Muller er fortsatt styremedlem.Se mere
20. november 2012Overskudd på DKK 305.646 LAURENCE MULLER HOLDING ApSLAURENCE MULLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2012Overskudd på DKK 1,7 mio.MALERIFABRIKKEN A/SMALERIFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2012Overskudd på DKK 35.974 FLEXIART A/SFLEXIART A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2012Overskudd på DKK 75.966 SCANDINAVIAN ART FACTORY A/SSCANDINAVIAN ART FACTORY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Laurence Raymonde Eugenie Muller er medlem av styret.Se mere