TetraSpar Demonstrator ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Laurens Christiaan Willem van Seventer er medlem av styret.
Tsuyoshi Yoshinaga erstatter Takehiko Ikenouchi i styret for TetraSpar Demonstrator ApS etter en periode på 3 år. Laurens Christiaan Willem van Seventer er fortsatt styremedlem.
TetraSpar Demonstrator ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Laurens Christiaan Willem van Seventer er medlem av styret.
Peder Riis Nickelsen erstatter Niels Olaf Ahrengot i styret for TetraSpar Demonstrator ApS etter en periode på 4 år. Laurens Christiaan Willem van Seventer er fortsatt styremedlem.
TetraSpar Demonstrator ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Laurens Christiaan Willem van Seventer er medlem av styret.
TetraSpar Demonstrator ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Laurens Christiaan Willem van Seventer er medlem av styret.