15. desember 2014Laurent Eliot Sadoun forlater styretARROW ECS NORDIC A/SLaurent Eliot Sadoun forlater styret for ARROW ECS NORDIC A/S etter en periode på 11 år.Se mere
1. juni 2014Overskudd på DKK 49 mio.ARROW ECS NORDIC A/SARROW ECS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
4. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortARROW ECS NORDIC A/SARROW ECS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortARROW ECS NORDIC A/SARROW ECS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortARROW ECS NORDIC A/SARROW ECS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
1. januar 2011Ny bransje: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhedARROW ECS NORDIC A/STidligere bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
23. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortARROW ECS NORDIC A/SARROW ECS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortARROW ECS NORDIC A/SARROW ECS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
25. juni 2009Erstatning i styretARROW ECS NORDIC A/S3 endringer i styret for ARROW ECS NORDIC A/S. Laurent Eliot Sadoun er fortsatt styreleder.Se mere
30. desember 2008Nytt navn: ARROW ECS NORDIC A/SFOUR LEAF A/SFOUR LEAF A/S skifter navn til ARROW ECS NORDIC A/S. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
25. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortFOUR LEAF A/SFOUR LEAF A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiFOUR LEAF A/STidligere bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
30. september 2007Kristian Thyregod forlater ledelsenFOUR LEAF A/SKristian Thyregod forlater ledelsen for FOUR LEAF A/S etter en periode på 3 år. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortFOUR LEAF A/SFOUR LEAF A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareFOUR LEAF A/STidligere bransje: Agenturhandel med andet specialiseret sortiment. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
19. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortFOUR LEAF A/SFOUR LEAF A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
4. mai 2006Per Berthelsen forlater ledelsenFOUR LEAF A/SPer Berthelsen forlater ledelsen for FOUR LEAF A/S etter en periode på 1 år. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
6. mars 2006Nytt navn: FOUR LEAF A/SFOUR LEAF TECHNOLOGIES A/SFOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S skifter navn til FOUR LEAF A/S. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
27. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortFOUR LEAF TECHNOLOGIES A/SFOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 31. desember 2004. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere
21. januar 2005Nye navn i ledelsenFOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S2 nye personer i ledelsen for FOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S. Laurent Eliot Sadoun er styreleder.Se mere