29. april 2013Laurent-Eric Le Lay forlater styretEUROSPORT DANMARK ApSLaurent-Eric Le Lay forlater styret for EUROSPORT DANMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
19. februar 2013Dennis Lars Henning Andersson blir med i ledelsenEUROSPORT DANMARK ApSDennis Lars Henning Andersson blir med i ledelsen for EUROSPORT DANMARK ApS. Laurent-Eric Le Lay er styreleder.Se mere
31. januar 2013Amanda Maxwell Evans slutter som adm. direktørEUROSPORT DANMARK ApSAmanda Maxwell Evans slutter som adm. direktør i EUROSPORT DANMARK ApS. Laurent-Eric Le Lay er styreleder.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortEUROSPORT DANMARK ApSEUROSPORT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Laurent-Eric Le Lay er styreleder.Se mere
10. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortEUROSPORT DANMARK ApSEUROSPORT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Laurent-Eric Le Lay er styreleder.Se mere
19. august 2010Laurent-Eric Le Lay blir ny styrelederEUROSPORT DANMARK ApSLaurent-Eric Le Lay erstatter Jacques Raynaud som styreleder hos EUROSPORT DANMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere