3. april 2014Søren Hjelm Christensen blir med i styretHØJSTRUP VIND ApSSøren Hjelm Christensen erstatter Laurits Rævdal Risgaard Thomsen i styret for HØJSTRUP VIND ApS etter en periode på 3 år.Se mere
11. juni 2013Underskudd på DKK 74.174 HØJSTRUP VIND ApSHØJSTRUP VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Laurits Rævdal Risgaard Thomsen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortHØJSTRUP VIND ApSHØJSTRUP VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. november 2010 til 31. desember 2011. Laurits Rævdal Risgaard Thomsen er medlem av styret.Se mere
25. november 2010StiftelseHØJSTRUP VIND ApSHØJSTRUP VIND ApS stiftes i bransjen produktion af elektricitet. Laurits Rævdal Risgaard Thomsen er medlem av styret.Se mere