29. januarAdresseendringBØGELUND VVS A/SBØGELUND VVS A/S flytter til ny adresse i Rødovre. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
27. november 2023Overskudd på DKK 5,6 mio.BØGELUND VVS A/SBØGELUND VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 4,8 mio.BØGELUND VVS A/SBØGELUND VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
20. november 2021Overskudd på DKK 5,0 mio.BØGELUND VVS A/SBØGELUND VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
16. november 2020Overskudd på DKK 6,0 mio.BØGELUND VVS A/SBØGELUND VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
19. februar 2020Tom Lindquist blir med i styretBØGELUND VVS A/STom Lindquist blir med i styret for BØGELUND VVS A/S. Lea Gustavsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. november 2019Overskudd på DKK 5,8 mio.BØGELUND VVS A/SBØGELUND VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
18. mars 2019Jens Bøje Bøgelund forlater styretBØGELUND VVS A/SJens Bøje Bøgelund forlater styret for BØGELUND VVS A/S etter en periode på 15 år. Lea Gustavsen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 2018Overskudd på DKK 4,2 mio.BØGELUND VVS A/SBØGELUND VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
20. november 2017Overskudd på DKK 3,9 mio.BØGELUND VVS A/SBØGELUND VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2016Overskudd på DKK 950.563 BØGELUND VVS A/SBØGELUND VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2016Lea Gustavsen blir med i styretBØGELUND VVS A/SLea Gustavsen blir med i styret for BØGELUND VVS A/S.Se mere
1. juli 2016Lars Christian Holmelund Gustavsen blir adm. direktørBØGELUND VVS A/SLars Christian Holmelund Gustavsen erstatter Jens Bøje Bøgelund som adm. direktør i BØGELUND VVS A/S. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2016Endring i eierkretsenBØGELUND VVS A/SLars Christian Holmelund Gustavsen registrert som reell eier av BØGELUND VVS A/S. Lea Gustavsen er medlem av styret.Se mere
21. juli 2004Lea Gustavsen slutter som adm. direktørPOWER IT HOLDING ApSLea Gustavsen slutter som adm. direktør i POWER IT HOLDING ApS.Se mere
7. juli 2004Lea Gustavsen forlater ledelsenPOWER IT ApSLea Gustavsen forlater ledelsen for POWER IT ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortPOWER IT HOLDING ApSPOWER IT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lea Gustavsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. januar 2004Regnskap for 2003 offentligjortPOWER IT ApSPOWER IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lea Gustavsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juli 2003AdresseendringPOWER IT HOLDING ApSPOWER IT HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg til Hørsholm. Lea Gustavsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juli 2003AdresseendringPOWER IT ApSPOWER IT ApS flytter fra Frederiksberg til Hørsholm. Lea Gustavsen er medlem af ledelsen.Se mere