12. november 2007Lean Krogsgaard Hansen forlater ledelsenNR. 83 ApSLean Krogsgaard Hansen forlater ledelsen for NR. 83 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
14. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortNR. 83 ApSNR. 83 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Lean Krogsgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortNR. 83 ApSNR. 83 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Lean Krogsgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortNR. 83 ApSNR. 83 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Lean Krogsgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2004Lean Krogsgaard Hansen forlater styretNR. 83 ApSLean Krogsgaard Hansen forlater styret for NR. 83 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
8. januar 2004Jan Bruun Jørgensen forlater styretNR. 83 ApSJan Bruun Jørgensen forlater styret for NR. 83 ApS etter en periode på 2 år. Lean Krogsgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortNR. 83 ApSNR. 83 ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. april 2002 til 30. juni. Lean Krogsgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2002StiftelseNR. 83 ApSNR. 83 ApS stiftes i bransjen tobaksforretninger. Lean Krogsgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere