8. mars 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerNaturlig Atlet ApS Anton Kann Holm Rønne er indtrådt i direktionen hos Naturlig Atlet ApS i stedet for Line Hammers og Lee Myall. Les artikkel
1. januar 2023Lee Myall forlater ledelsenNaturlig Atlet ApSLee Myall forlater ledelsen for Naturlig Atlet ApS etter en periode på 1 år.Se mere
21. november 2022Endring i eierkretsenNaturlig Atlet ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Naturlig Atlet ApS. Lee Myall er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Petter Ivar Haagaas blir adm. direktørSalire ApSPetter Ivar Haagaas erstatter Lee Myall som adm. direktør i Salire ApS.Se mere
29. september 2022AdresseendringNaturlig Atlet ApSNaturlig Atlet ApS flytter fra Skovlunde til København S. Lee Myall er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2022Underskudd på DKK 81.962 Naturlig Atlet ApSNaturlig Atlet ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juli 2021 til 31. desember 2021. Lee Myall er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 1,3 mio.Salire ApSSalire ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lee Myall er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. august 2021Lee Myall blir med i ledelsenNaturlig Atlet ApSLee Myall blir med i ledelsen for Naturlig Atlet ApS.Se mere
30. august 2021Endring i eierkretsenNaturlig Atlet ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Naturlig Atlet ApS. Lee Myall er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 1,8 mio.Salire ApSSalire ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lee Myall er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juni 2020Overskudd på DKK 47.050 Salire ApSSalire ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. desember 2018 til 31. desember 2019. Lee Myall er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. desember 2018StiftelseSalire ApSSalire ApS stiftes i bransjen forlystelsesparker o.l. Lee Myall er adm. direktør i virksomheten.Se mere