14. desember 2023Regnskap for 2023 omgjortLindaas Holding ApSLindaas Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Regnskap for 2023 offentligjortLindaas ApSLindaas ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. januar til 30. juni. Leif-Atle Lindås eier 100% av virksomheten.Se mere
9. november 2023Erstatning i styretIVISION ApS4 endringer i styret for IVISION ApS. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2023Endring i eierkretsenIVISION ApSLeif-Atle Lindås er ikke lenger registrert som reell eier av IVISION ApS.Se mere
1. september 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.IVISION ApSIVISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023Overskudd på DKK 28.321 iVISION Consulting ApSiVISION Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023Overskudd på DKK 984.102 FORTIUS HOLDING ApSFORTIUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Leif-Atle Lindås slutter som adm. direktørLindaas ApSLeif-Atle Lindås slutter som adm. direktør i Lindaas ApS.Se mere
20. juni 2023Lene Lindås blir med i ledelsenLindaas ApSLene Lindås blir med i ledelsen for Lindaas ApS. Leif-Atle Lindås eier 100% av virksomheten.Se mere
30. januar 2023StiftelseLindaas ApSLindaas ApS stiftes i bransjen detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet. Leif-Atle Lindås er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. september 2022Overskudd på DKK 336.584 Lindaas Holding ApSLindaas Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2022Overskudd på DKK 83.458 iVISION Consulting ApSiVISION Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.FORTIUS HOLDING ApSFORTIUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.IVISION ApSIVISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2021Overskudd på DKK 210.055 Lindaas Holding ApSLindaas Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2021Overskudd på DKK 84.850 iVISION Consulting ApSiVISION Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2021Overskudd på DKK 638.517 IVISION ApSIVISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2021Overskudd på DKK 653.453 FORTIUS HOLDING ApSFORTIUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2020Overskudd på DKK 330.199 FORTIUS HOLDING ApSFORTIUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2020Overskudd på DKK 92.117 iVISION Consulting ApSiVISION Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Leif-Atle Lindås er medlem af ledelsen.Se mere