21. september 2010Leif Bramming forlater ledelsenMØBLERNES LAGERSALG ApSLeif Bramming forlater ledelsen for MØBLERNES LAGERSALG ApS etter en periode på 4 år.Se mere
11. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMØBLERNES LAGERSALG ApSMØBLERNES LAGERSALG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Leif Bramming er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortMØBLERNES LAGERSALG ApSMØBLERNES LAGERSALG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Leif Bramming er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortMØBLERNES LAGERSALG ApSMØBLERNES LAGERSALG ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. november 2006 til 31. desember 2007. Leif Bramming er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2006StiftelseMØBLERNES LAGERSALG ApSMØBLERNES LAGERSALG ApS stiftes i bransjen møbelforretninger. Leif Bramming er medlem af ledelsen.Se mere