29. juni 2018Leif Caspersen forlater ledelsenPA CONSULTING GROUP A/SLeif Caspersen forlater ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S etter en periode på 11 år.Se mere
1. juni 2018Overskudd på DKK 20 mio.PA CONSULTING GROUP A/SPA CONSULTING GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2017Flere forlater ledelsenPA CONSULTING GROUP A/S2 personer forlater ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2017Mitzi Geisler blir med i ledelsenPA CONSULTING GROUP A/SMitzi Geisler blir med i ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2017Overskudd på DKK 33 mio.PA CONSULTING GROUP A/SPA CONSULTING GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2017Claus Høyer Madsen forlater ledelsenPA CONSULTING GROUP A/SClaus Høyer Madsen forlater ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S etter en periode på 4 år. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2017Nye navn i ledelsenPA CONSULTING GROUP A/S2 nye personer i ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2017Amdi Dines Dalsgaard Hansen blir adm. direktørPA CONSULTING GROUP A/SAmdi Dines Dalsgaard Hansen blir adm. direktør i PA CONSULTING GROUP A/S. Leif Caspersen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. august 2016Nicolai Broby Eckert blir med i ledelsenPA CONSULTING GROUP A/SNicolai Broby Eckert blir med i ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2016Anders Rom blir med i ledelsenPA CONSULTING GROUP A/SAnders Rom blir med i ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2016Martin Mølgård Povelsen forlater ledelsenPA CONSULTING GROUP A/SMartin Mølgård Povelsen forlater ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S etter en periode på 2 år. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2016Overskudd på DKK 12 mio.PA CONSULTING GROUP A/SPA CONSULTING GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2016Svend Ulrik Nyholm forlater ledelsenPA CONSULTING GROUP A/SSvend Ulrik Nyholm forlater ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S etter en periode på 13 år. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2016Steen Rud Hansen forlater ledelsenPA CONSULTING GROUP A/SSteen Rud Hansen forlater ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S etter en periode på 7 år. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2015AdresseendringPA CONSULTING GROUP A/SPA CONSULTING GROUP A/S flytter fra Hellerup til Nordhavn. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2015Julie Tofte Johnsen forlater styretPA CONSULTING GROUP A/SJulie Tofte Johnsen forlater styret for PA CONSULTING GROUP A/S etter en periode på 3 år. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2015Torsten Jacobsen forlater ledelsenPA CONSULTING GROUP A/STorsten Jacobsen forlater ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S etter en periode på 14 år. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2015Overskudd på DKK 23 mio.PA CONSULTING GROUP A/SPA CONSULTING GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2014Martin Mølgård Povelsen blir med i ledelsenPA CONSULTING GROUP A/SMartin Mølgård Povelsen blir med i ledelsen for PA CONSULTING GROUP A/S. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2014Overskudd på DKK 6,8 mio.PA CONSULTING GROUP A/SPA CONSULTING GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Leif Caspersen er medlem af ledelsen.Se mere