10. juni 2011Leif Christian Marcussen forlater ledelsenL.C.M BYG ApSLeif Christian Marcussen forlater ledelsen for L.C.M BYG ApS etter en periode på 9 år.Se mere
15. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortL.C.M BYG ApSL.C.M BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortL.C.M BYG ApSL.C.M BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortL.C.M BYG ApSL.C.M BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortL.C.M BYG ApSL.C.M BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerL.C.M BYG ApSTidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortL.C.M BYG ApSL.C.M BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortL.C.M BYG ApSL.C.M BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortL.C.M BYG ApSL.C.M BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortL.C.M BYG ApSL.C.M BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. oktober 2002 til 31. desember 2003. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2002Ny bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)L.C.M BYG ApSTidligere bransje: Uoplyst. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2002StiftelseL.C.M BYG ApSL.C.M BYG ApS stiftes i bransjen uoplyst. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1997Leif Christian Marcussen forlater ledelsenNØRMARC HUSE ApSLeif Christian Marcussen forlater ledelsen for NØRMARC HUSE ApS etter en periode på 1 år.Se mere
25. april 1996StiftelseNØRMARC HUSE ApSNØRMARC HUSE ApS stiftes i 1996. Leif Christian Marcussen er medlem af ledelsen.Se mere