23. april 2002Leif Drachmann Schmidt forlater ledelsenLS STÅLINDUSTRI ApSLeif Drachmann Schmidt forlater ledelsen for LS STÅLINDUSTRI ApS etter en periode på 4 år.Se mere
8. november 2001Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLS STÅLINDUSTRI ApSTidligere status: Normal. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortLS STÅLINDUSTRI ApSLS STÅLINDUSTRI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april 2000. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortLS STÅLINDUSTRI ApSLS STÅLINDUSTRI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortLS STÅLINDUSTRI ApSLS STÅLINDUSTRI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 1998Leif Drachmann Schmidt blir med i ledelsenLS STÅLINDUSTRI ApSLeif Drachmann Schmidt erstatter Frank Drachmann Schmidt i ledelsen for LS STÅLINDUSTRI ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. januar 1998Leif Drachmann Schmidt forlater ledelsenLEIF SCHMIDT ApSLeif Drachmann Schmidt forlater ledelsen for LEIF SCHMIDT ApS etter en periode på 8 år.Se mere
8. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortLEIF SCHMIDT ApSLEIF SCHMIDT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortLEIF SCHMIDT ApSLEIF SCHMIDT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 1996Regnskap for 1995 offentligjortLEIF SCHMIDT ApSLEIF SCHMIDT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1994 til 30. juni 1995. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1995Leif Drachmann Schmidt forlater styretSTØVRING FRYSEHUS A/SLeif Drachmann Schmidt forlater styret for STØVRING FRYSEHUS A/S etter en periode på 5 år.Se mere
27. januar 1995Lone Søndergaard forlater styretSTØVRING FRYSEHUS A/SLone Søndergaard forlater styret for STØVRING FRYSEHUS A/S etter en periode på 4 år. Leif Drachmann Schmidt er fortsatt styremedlem.Se mere
27. januar 1995Leif Drachmann Schmidt forlater ledelsenSTØVRING FRYSEHUS A/SLeif Drachmann Schmidt forlater ledelsen for STØVRING FRYSEHUS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
26. juli 1991Nytt navn: STØVRING FRYSEHUS A/SApS BMOK 93ApS BMOK 93 skifter navn til STØVRING FRYSEHUS A/S. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 1991Ole Jensen forlater ledelsenApS BMOK 93Ole Jensen forlater ledelsen for ApS BMOK 93 etter en periode på 10 måneder. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 1990Nytt navn: LEIF SCHMIDT ApSX.Z.T. 308 ApSX.Z.T. 308 ApS skifter navn til LEIF SCHMIDT ApS. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 1990Jens Erik Møller forlater ledelsenX.Z.T. 308 ApSJens Erik Møller forlater ledelsen for X.Z.T. 308 ApS etter en periode på 9 måneder. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 1990StiftelseApS BMOK 93ApS BMOK 93 stiftes i bransjen oplagrings- og pakhusvirksomhed. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 1990StiftelseX.Z.T. 308 ApSX.Z.T. 308 ApS stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Leif Drachmann Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere