24. mars 1995Leif Hammer forlater styretAKTIESELSKABET AF 21. JANUAR 1961Leif Hammer forlater styret for AKTIESELSKABET AF 21. JANUAR 1961 etter en periode på 34 år.Se mere
30. juni 1994Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 21. JANUAR 1961BP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA A/SBP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 21. JANUAR 1961. Leif Hammer er medlem av styret.Se mere
29. juni 1994John Gilbert Muckler forlater styretBP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA A/SJohn Gilbert Muckler forlater styret for BP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA A/S etter en periode på 33 år. Leif Hammer er fortsatt styremedlem.Se mere
29. september 1988Ny selskapsform AktieselskabBP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA A/SBP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA A/S skifter selskapsform. Leif Hammer er medlem av styret.Se mere
21. juli 1988Nytt navn: BP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA A/SBP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA ApSBP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA ApS skifter navn til BP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA A/S. Leif Hammer er medlem av styret.Se mere
21. januar 1961StiftelseBP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA ApSBP CHEMICALS (ADDITIVES) SCANDINAVIA ApS stiftes i 1961. Leif Hammer er medlem av styret.Se mere