22. desember 1999Leif Haxbøl forlater styretHALL JØRGENSEN ApSLeif Haxbøl forlater styret for HALL JØRGENSEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
3. desember 1999AdresseendringHALL JØRGENSEN ApSHALL JØRGENSEN ApS flytter til ny adresse i Helsingør. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
1. juli 1999Leif Haxbøl forlater styretDANLUX A/SLeif Haxbøl forlater styret for DANLUX A/S etter en periode på 22 år.Se mere
30. juni 1999Leif Haxbøl forlater styretDOALCO ApSLeif Haxbøl forlater styret for DOALCO ApS etter en periode på 24 år.Se mere
30. juni 1999Leif Haxbøl forlater ledelsenDOALCO ApSLeif Haxbøl forlater ledelsen for DOALCO ApS etter en periode på 24 år.Se mere
8. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortDOALCO ApSDOALCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Leif Haxbøl er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortHALL JØRGENSEN ApSHALL JØRGENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
6. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortDANLUX A/SDANLUX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
2. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortDANLUX A/SDANLUX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
2. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortHALL JØRGENSEN ApSHALL JØRGENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
2. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortDOALCO ApSDOALCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Leif Haxbøl er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortDANLUX A/SDANLUX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
16. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortHALL JØRGENSEN ApSHALL JØRGENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
16. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortDOALCO ApSDOALCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Leif Haxbøl er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortDOALCO ApSDOALCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Leif Haxbøl er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortDANLUX A/SDANLUX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
23. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortHALL JØRGENSEN ApSHALL JØRGENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
8. mars 1996Leif Haxbøl blir med i styretHALL JØRGENSEN ApSLeif Haxbøl blir med i styret for HALL JØRGENSEN ApS.Se mere
30. juni 1977StiftelseDANLUX A/SDANLUX A/S stiftes i bransjen fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap. Leif Haxbøl er medlem av styret.Se mere
16. juni 1975StiftelseDOALCO ApSDOALCO ApS stiftes i bransjen stearinlysfabrikker. Leif Haxbøl er medlem af ledelsen.Se mere