LEIF DEN LYKKELIGES EJENDOMSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Leif Hübertz er medlem af ledelsen.
Leif Den Lykkeliges Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Leif Hübertz er adm. direktør i virksomheten.
Leif Den Lykkeliges Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Leif Hübertz er adm. direktør i virksomheten.
LEIF DEN LYKKELIGES EJENDOMSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Leif Hübertz er medlem af ledelsen.
Leif Den Lykkeliges Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Leif Hübertz er adm. direktør i virksomheten.
LEIF DEN LYKKELIGES EJENDOMSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Leif Hübertz er medlem af ledelsen.
Leif Den Lykkeliges Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Leif Hübertz er adm. direktør i virksomheten.
LEIF DEN LYKKELIGES EJENDOMSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Leif Hübertz er medlem af ledelsen.
Tor Henrik Ankerstjerne erstatter Bo Lauritzen i styret for CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. etter en periode på 4 år. Leif Hübertz er fortsatt styremedlem.