22. januar 1999Leif Johannes Skov Madsen forlater ledelsenHORSEFEATHERS ApSLeif Johannes Skov Madsen forlater ledelsen for HORSEFEATHERS ApS etter en periode på 15 år.Se mere
7. juli 1998Regnskap for 1998 offentligjortHORSEFEATHERS ApSHORSEFEATHERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Leif Johannes Skov Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortHORSEFEATHERS ApSHORSEFEATHERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Leif Johannes Skov Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortHORSEFEATHERS ApSHORSEFEATHERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Leif Johannes Skov Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 1984StiftelseHORSEFEATHERS ApSHORSEFEATHERS ApS stiftes i bransjen stutterier. Leif Johannes Skov Madsen er medlem af ledelsen.Se mere