3. septemberEndring i eierkretsenWorld Wide Serpent ApSLeif Kyhl Johansen registrert som reell eier av World Wide Serpent ApS.Se mere
8. november 2023Underskudd på DKK 34.310 Wind and More ApSWind and More ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2023Overskudd på DKK 329.711 NORD DANSK VIND ApSNORD DANSK VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Nytt navn: Wind and More ApSNorddansk Vind Drift ApSNorddansk Vind Drift ApS skifter navn til Wind and More ApS. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022Underskudd på DKK 1,4 mio.NORD DANSK VIND ApSNORD DANSK VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022Underskudd på DKK 40.794 Norddansk Vind Drift ApSNorddansk Vind Drift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2021Underskudd på DKK 66.077 Norddansk Vind Drift ApSNorddansk Vind Drift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2021Overskudd på DKK 13 mio.NORD DANSK VIND ApSNORD DANSK VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2021 · Energy Supply DKMomentum køber Fikon ApS og Karrebæk Vind ApSMed købet følger 51 møller i Danmark ligesom de to tidligere ejere Leif Kyhl Johansen og Rasmus Okkels ansættes til at opbygge en vindmølleserviceafdeling for Momentum koncernen. Les artikkel
29. juni 2021Endring i eierkretsenMomentum Energy Karrebæk ApSLeif Kyhl Johansen er ikke lenger registrert som reell eier av Momentum Energy Karrebæk ApS.Se mere
29. juni 2021Endring i eierkretsenMomentum Energy Wind Services ApSLeif Kyhl Johansen er ikke lenger registrert som reell eier av Momentum Energy Wind Services ApS.Se mere
17. juni 2021Overskudd på DKK 2,0 mio.KARREBÆK VIND ApSKARREBÆK VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Leif Kyhl Johansen eier 50% av virksomheten.Se mere
17. juni 2021Overskudd på DKK 384.286 FIKON ApSFIKON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Leif Kyhl Johansen eier 50% av virksomheten.Se mere
2. desember 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.NORD DANSK VIND ApSNORD DANSK VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2020Overskudd på DKK 31.569 Norddansk Vind Drift ApSNorddansk Vind Drift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2020Overskudd på DKK 3,4 mio.KARREBÆK VIND ApSKARREBÆK VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Leif Kyhl Johansen eier 50% av virksomheten.Se mere
9. juli 2020Overskudd på DKK 178.378 FIKON ApSFIKON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Leif Kyhl Johansen eier 50% av virksomheten.Se mere
18. november 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.NORD DANSK VIND ApSNORD DANSK VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2019Overskudd på DKK 389.898 Norddansk Vind Drift ApSNorddansk Vind Drift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Leif Kyhl Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.KARREBÆK VIND ApSKARREBÆK VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Leif Kyhl Johansen eier 50% av virksomheten.Se mere