17. september 1998Leif Marinus Mogensen forlater styretAALBORG VIN COMPAGNI ApSLeif Marinus Mogensen forlater styret for AALBORG VIN COMPAGNI ApS etter en periode på 7 år.Se mere
17. september 1998Erling Søgaard Jørgensen blir med i ledelsenAALBORG VIN COMPAGNI ApSErling Søgaard Jørgensen erstatter Leif Marinus Mogensen i ledelsen for AALBORG VIN COMPAGNI ApS etter en periode på 7 år.Se mere
25. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortAALBORG VIN COMPAGNI ApSAALBORG VIN COMPAGNI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Leif Marinus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortAALBORG VIN COMPAGNI ApSAALBORG VIN COMPAGNI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Leif Marinus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 1996Claus Søgaard Andersen forlater styretAALBORG VIN COMPAGNI ApSClaus Søgaard Andersen forlater styret for AALBORG VIN COMPAGNI ApS etter en periode på 5 år. Leif Marinus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortAALBORG VIN COMPAGNI ApSAALBORG VIN COMPAGNI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Leif Marinus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 1994Freddy Alex Claesen forlater styretAALBORG VIN COMPAGNI ApSFreddy Alex Claesen forlater styret for AALBORG VIN COMPAGNI ApS etter en periode på 3 år. Leif Marinus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1994Leif Marinus Mogensen slutter som adm. direktørA/S AVC 2 NR. 666Leif Marinus Mogensen slutter som adm. direktør i A/S AVC 2 NR. 666.Se mere
20. juni 1994Leif Marinus Mogensen forlater styretA/S AVC 2 NR. 666Leif Marinus Mogensen forlater styret for A/S AVC 2 NR. 666 etter en periode på 8 år.Se mere
27. mai 1994Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGA/S AVC 2 NR. 666Tidligere status: Normal. Leif Marinus Mogensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. april 1993Nytt navn: AALBORG VIN COMPAGNI ApSApS KBIL 38 NR. 1590ApS KBIL 38 NR. 1590 skifter navn til AALBORG VIN COMPAGNI ApS. Leif Marinus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 1993Nytt navn: A/S AVC 2 NR. 666AALBORG VIN COMPAGNI A/SAALBORG VIN COMPAGNI A/S skifter navn til A/S AVC 2 NR. 666. Leif Marinus Mogensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. april 1993Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 38 NR. 1590Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 38 NR. 1590 etter en periode på 2 år. Leif Marinus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 1993Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 38 NR. 1590Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 38 NR. 1590 etter en periode på 2 år. Leif Marinus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1991StiftelseApS KBIL 38 NR. 1590ApS KBIL 38 NR. 1590 stiftes i bransjen engroshandel med vin og spiritus. Leif Marinus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 1986StiftelseAALBORG VIN COMPAGNI A/SAALBORG VIN COMPAGNI A/S stiftes i 1986. Leif Marinus Mogensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere