3. oktoberUnderskudd på DKK 1.875 SMH HOLDING AALESTRUP ApSSMH HOLDING AALESTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023AdresseendringSMH HOLDING AALESTRUP ApSSMH HOLDING AALESTRUP ApS flytter til ny adresse i Aalestrup. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2023Overskudd på DKK 290.291 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2023Underskudd på DKK 22.033 LK HOLDING AALESTRUP ApSLK HOLDING AALESTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2023Underskudd på DKK 2.009 SMH HOLDING AALESTRUP ApSSMH HOLDING AALESTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2022Overskudd på DKK 416.143 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2022Overskudd på DKK 68.409 LK HOLDING AALESTRUP ApSLK HOLDING AALESTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2022Underskudd på DKK 1.594 SMH HOLDING AALESTRUP ApSSMH HOLDING AALESTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2022Søren Møller Hansen forlater styretLEOKA A/SSøren Møller Hansen forlater styret for LEOKA A/S etter en periode på 11 år. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2022Leif Skov Kristensen blir med i ledelsenSMH HOLDING AALESTRUP ApSLeif Skov Kristensen erstatter Søren Møller Hansen i ledelsen for SMH HOLDING AALESTRUP ApS etter en periode på 11 år.Se mere
26. januar 2022Endring i eierkretsenSMH HOLDING AALESTRUP ApSLeif Skov Kristensen registrert som reell eier av SMH HOLDING AALESTRUP ApS.Se mere
26. januar 2022Endring i eierkretsenLEOKA A/SLeif Skov Kristensen registrert som reell eier av LEOKA A/S.Se mere
28. september 2021Overskudd på DKK 250.815 LK HOLDING AALESTRUP ApSLK HOLDING AALESTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2021Overskudd på DKK 476.889 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LK HOLDING AALESTRUP ApSTidligere bransje: Uoplyst. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2020Underskudd på DKK 41.587 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2020Underskudd på DKK 41.832 LK HOLDING AALESTRUP ApSLK HOLDING AALESTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2019Overskudd på DKK 92.757 LK HOLDING AALESTRUP ApSLK HOLDING AALESTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2019Overskudd på DKK 180.210 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2018Overskudd på DKK 177.716 LK HOLDING AALESTRUP ApSLK HOLDING AALESTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Leif Skov Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere