Obton Windpark II Selskabsinvestor P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Leif Tjørnelund Thomsen er medlem av styret.
Protica BoligInvest Kolding III A/S offentliggjør regnskap for perioden 3. september 2021 til 31. desember 2022. Leif Tjørnelund Thomsen er medlem av styret.
Obton Windpark II Selskabsinvestor P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Leif Tjørnelund Thomsen er medlem av styret.