10. april · erhvervslivodense.dkTallene går op: ApS Neumünster Komplementar fik større overskud end året førVirksomheden ejes af Georgios Papageorgiou,Morten Skaanshøj Sørensen,Dennis Nielsen,Dan Kirkov Riise,Lena Birgit Storm. Les artikkel
10. mars 2022Lena Birgit Storm forlater styretAKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009Lena Birgit Storm forlater styret for AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009 etter en periode på 4 år.Se mere
8. august 2021Underskudd på DKK 71.828 AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lena Birgit Storm er medlem av styret.Se mere
7. september 2020Overskudd på DKK 387.361 AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lena Birgit Storm er medlem av styret.Se mere
12. juni 2019Overskudd på DKK 39.423 AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lena Birgit Storm er medlem av styret.Se mere
14. juni 2018Underskudd på DKK 2.273 AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lena Birgit Storm er medlem av styret.Se mere
20. desember 2017AdresseendringAKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009 flytter fra Virum til Ishøj. Lena Birgit Storm er medlem av styret.Se mere
28. november 2017Lena Birgit Storm blir med i styretAKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009Lena Birgit Storm blir med i styret for AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009.Se mere
28. november 2017Lucy Storm blir med i ledelsenAKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009Lucy Storm erstatter Erling Meibom i ledelsen for AKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009 etter en periode på 4 år. Lena Birgit Storm er medlem av styret.Se mere
28. november 2017Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomAKTIESELSKABET AF 5. FEBRUAR 2009Tidligere bransje: Turistkørsel og anden landpassagertransport. Lena Birgit Storm er medlem av styret.Se mere