30. september 2017Lena Britt Frøkjær forlater styretFRØKJÆRBØGH ApSLena Britt Frøkjær forlater styret for FRØKJÆRBØGH ApS etter en periode på 4 år.Se mere
2. mai 2017Underskudd på DKK 45.852 FRØKJÆRBØGH ApSFRØKJÆRBØGH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
23. mai 2016Underskudd på DKK 19.736 FRØKJÆRBØGH ApSFRØKJÆRBØGH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
24. mai 2015Regnskap for 2014 offentligjortFRØKJÆRBØGH ApSFRØKJÆRBØGH ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. januar 2014 til 31. desember 2014. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
1. januar 2015Ny bransje: Anden forretningsservice i.a.n.FRØKJÆRBØGH ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
13. januar 2014StiftelseFRØKJÆRBØGH ApSFRØKJÆRBØGH ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
19. februar 2007Lena Britt Frøkjær forlater styretSTJERNE BILER A/SLena Britt Frøkjær forlater styret for STJERNE BILER A/S etter en periode på 10 år.Se mere
8. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
12. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
3. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
7. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
29. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
16. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
18. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
16. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
14. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortSTJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere
28. desember 1996Lena Britt Frøkjær blir med i styretSTJERNE BILER A/SLena Britt Frøkjær blir med i styret for STJERNE BILER A/S.Se mere
28. desember 1996Endring i eierkretsenSTJERNE BILER A/SJohannes Frøkjær registrert som reell eier av STJERNE BILER A/S. Lena Britt Frøkjær er medlem av styret.Se mere