Lene Aarenstrup Jagd Henningsen har været i direktionen for TANDLÆGE LENE HENNINGSEN ApS siden 2008 og er desuden direktør i UNIFORM Copenhagen ApS og LH Leasing ApS.
LH Leasing ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er adm. direktør i virksomheten.
UNIFORM Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er medlem af ledelsen.
TANDLÆGE LENE HENNINGSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er medlem af ledelsen.
UNIFORM Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er medlem af ledelsen.
LH Leasing ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er adm. direktør i virksomheten.
TANDLÆGE LENE HENNINGSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er medlem af ledelsen.
UNIFORM Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er medlem af ledelsen.
LH Leasing ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er adm. direktør i virksomheten.
TANDLÆGE LENE HENNINGSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er medlem af ledelsen.
LH Leasing ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er adm. direktør i virksomheten.
UNIFORM Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er medlem af ledelsen.
TANDLÆGE LENE HENNINGSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er medlem af ledelsen.
UNIFORM Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lene Aarenstrup Jagd Henningsen er medlem af ledelsen.