14. oktober 2011Gunnar Petersen blir ny styrelederGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGunnar Petersen erstatter Lene Anita Pedersen som styreleder hos GP UDSTILLINGSDESIGN A/S etter en periode på 11 år.Se mere
9. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
13. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
7. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden reklamevirksomhedGP UDSTILLINGSDESIGN A/STidligere bransje: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
23. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
28. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
30. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
29. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
24. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
12. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
19. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
30. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere
30. november 2000Lene Anita Pedersen blir med i styretGP UDSTILLINGSDESIGN A/SLene Anita Pedersen blir med i styret for GP UDSTILLINGSDESIGN A/S.Se mere
30. november 2000Ny selskapsform AktieselskabGP UDSTILLINGSDESIGN A/SGP UDSTILLINGSDESIGN ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til GP UDSTILLINGSDESIGN A/S. Lene Anita Pedersen er styreleder.Se mere