10. juni 2022 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Henning Haahr og Kristian Ramstad indtrådt i bestyrelsen i stedet for Lene Graversen, Aksel Møller Karlsen og Ivan Noes (kilde: Les artikkel
31. mai 2022Lene Graversen forlater styretKARLSENS A/SLene Graversen forlater styret for KARLSENS A/S etter en periode på 9 år.Se mere
19. april 2022Overskudd på DKK 708.811 KARLSENS A/SKARLSENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2021Overskudd på DKK 911.859 KARLSENS A/SKARLSENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2020Overskudd på DKK 424.361 KARLSENS A/SKARLSENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 79.646 KARLSENS A/SKARLSENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2018Ny bransje: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderierKARLSENS A/STidligere bransje: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2018AdresseendringKARLSENS A/SKARLSENS A/S flytter til ny adresse i Hadsund. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2018Endring i eierkretsenKARLSENS A/SAksel Møller Karlsen reduserer sitt reelle eierskap av KARLSENS A/S. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2018Overskudd på DKK 239.156 KARLSENS A/SKARLSENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 182.451 KARLSENS A/SKARLSENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2016Overskudd på DKK 442.282 KARLSENS A/SKARLSENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
27. mai 2015Overskudd på DKK 229.379 KARLSENS A/SKARLSENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
25. februar 2014Overskudd på DKK 463.500 KARLSENS A/SKARLSENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
28. november 2013Lene Graversen blir med i styretKARLSENS A/SLene Graversen blir med i styret for KARLSENS A/S.Se mere
28. november 2013Ny selskapsform AktieselskabKARLSENS A/SE.DELIKATESSEN ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til KARLSENS A/S. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
31. august 2000Lene Graversen forlater styretCATERGRØNT ApSLene Graversen forlater styret for CATERGRØNT ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortCATERGRØNT ApSCATERGRØNT ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. januar 1999 til 31. desember 1999. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere
4. januar 1999StiftelseCATERGRØNT ApSCATERGRØNT ApS stiftes i bransjen engroshandel med frugt og grønsager. Lene Graversen er medlem av styret.Se mere