16. mai 2023Endring i eierkretsenJensen Grønt ApSLene Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Jensen Grønt ApS.Se mere
28. september 2022Ny status UNDER KONKURSJensen Grønt ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lene Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
21. april 2022Lene Jensen forlater ledelsenJensen Grønt ApSLene Jensen forlater ledelsen for Jensen Grønt ApS etter en periode på 6 år.Se mere
21. april 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGJensen Grønt ApSTidligere status: Normal. Lene Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. februar 2022Overskudd på DKK 901.029 Jensen Grønt ApSJensen Grønt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Lene Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabJensen Grønt ApSJensen Grønt IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Jensen Grønt ApS. Lene Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2021AdresseendringJensen Grønt IVSJensen Grønt IVS flytter til ny adresse i Kolding. Lene Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 91.064 Jensen Grønt IVSJensen Grønt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Lene Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2020Underskudd på DKK 179.366 Jensen Grønt IVSJensen Grønt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Lene Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2019Overskudd på DKK 465.908 Jensen Grønt IVSJensen Grønt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Lene Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2018Overskudd på DKK 36.726 Jensen Grønt IVSJensen Grønt IVS offentliggjør regnskap for perioden 4. mai 2016 til 30. september 2017. Lene Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2017AdresseendringJensen Grønt IVSJensen Grønt IVS flytter fra Vejen til Kolding. Lene Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2016Lene Jensen blir med i ledelsenJensen Grønt IVSLene Jensen erstatter Henrik Abrahamsen i ledelsen for Jensen Grønt IVS etter en periode på 4 måneder.Se mere
28. august 2016Endring i eierkretsenJensen Grønt IVSLene Jensen registrert som reell eier av Jensen Grønt IVS.Se mere