8. juniOverskudd på DKK 539.666 UGERLØSE BRUGSFORENINGUGERLØSE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Kildegaard er styreleder.Se mere
12. maiOverskudd på DKK 574.273 LKO HOLDING ApSLKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Kildegaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 464.174 EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/SEJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lene Kildegaard eier 25% av virksomheten.Se mere
21. desember 2023Lisbeth Wierling Schimmelmann blir med i styretEJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/SLisbeth Wierling Schimmelmann blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/S. Lene Kildegaard eier 25% av virksomheten.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 4,7 mio.RevisorGården godkendte revisorer A/SRevisorGården godkendte revisorer A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lene Kildegaard eier 25% av virksomheten.Se mere
21. november 2023Lisbeth Wierling Schimmelmann blir med i styretRevisorGården godkendte revisorer A/SLisbeth Wierling Schimmelmann blir med i styret for RevisorGården godkendte revisorer A/S. Lene Kildegaard eier 25% av virksomheten.Se mere
10. august 2023Endring i eierkretsenRevisorGården godkendte revisorer A/SLene Kildegaard reduserer sitt reelle eierskap av RevisorGården godkendte revisorer A/S.Se mere
1. juli 2023Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/SLisbeth Wierling Schimmelmann registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/S. Lene Kildegaard eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 129.284 UGERLØSE BRUGSFORENINGUGERLØSE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Kildegaard er styreleder.Se mere
27. april 2023Erstatning i styretUGERLØSE BRUGSFORENING3 endringer i styret for UGERLØSE BRUGSFORENING. Lene Kildegaard er fortsatt styreleder.Se mere
5. mars 2023Underskudd på DKK 285.035 LKO HOLDING ApSLKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Kildegaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2022Ove Roland Petersen forlater styretRevisorGården godkendte revisorer A/SOve Roland Petersen forlater styret for RevisorGården godkendte revisorer A/S etter en periode på 16 år. Lene Kildegaard eier 33% av virksomheten.Se mere
1. desember 2022Ove Roland Petersen forlater styretEJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/SOve Roland Petersen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/S etter en periode på 16 år. Lene Kildegaard eier 25% av virksomheten.Se mere
1. desember 2022Ove Roland Petersen forlater ledelsenRevisorGården godkendte revisorer A/SOve Roland Petersen forlater ledelsen for RevisorGården godkendte revisorer A/S etter en periode på 26 år. Lene Kildegaard eier 33% av virksomheten.Se mere
1. desember 2022Martin Skovholm blir adm. direktørRevisorGården godkendte revisorer A/SMartin Skovholm blir adm. direktør i RevisorGården godkendte revisorer A/S. Lene Kildegaard eier 33% av virksomheten.Se mere
30. november 2022Endring i eierkretsenRevisorGården godkendte revisorer A/SLene Kildegaard øker sitt reelle eierskap av RevisorGården godkendte revisorer A/S.Se mere
19. oktober 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.RevisorGården godkendte revisorer A/SRevisorGården godkendte revisorer A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lene Kildegaard eier 25% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2022Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/SOve Roland Petersen er ikke lenger registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/S. Lene Kildegaard eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
1. september 2022Overskudd på DKK 654.222 EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/SEJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lene Kildegaard eier 25% av virksomheten.Se mere
26. mai 2022Overskudd på DKK 577.237 UGERLØSE BRUGSFORENINGUGERLØSE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lene Kildegaard er styreleder.Se mere