13. desember 2000Lene Mortensen forlater ledelsenKIMO STÅL ApSLene Mortensen forlater ledelsen for KIMO STÅL ApS etter en periode på 16 år.Se mere
13. september 1999Regnskap for 1999 offentligjortKIMO STÅL ApSKIMO STÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortKIMO STÅL ApSKIMO STÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortKIMO STÅL ApSKIMO STÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortKIMO STÅL ApSKIMO STÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 1996Charlotte Løvschall blir med i ledelsenVICH 1564 ApSCharlotte Løvschall erstatter Lene Mortensen i ledelsen for VICH 1564 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
26. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortVICH 1564 ApSVICH 1564 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 1995Flere forlater ledelsenVICH 1564 ApS2 personer forlater ledelsen for VICH 1564 ApS. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 1994Kim Allan Mortensen forlater ledelsenKIMO STÅL ApSKim Allan Mortensen forlater ledelsen for KIMO STÅL ApS etter en periode på 10 år. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 1994Nytt navn: KIMO STÅL ApSHZ FINANS ApSHZ FINANS ApS skifter navn til KIMO STÅL ApS. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 1994Flere forlater styretHZ FINANS ApS5 medlemmer forlater styret for HZ FINANS ApS. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 1994Flere forlater ledelsenHZ FINANS ApS4 personer forlater ledelsen for HZ FINANS ApS. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 1991Arne Timm Juhl Nielsen forlater ledelsenVICH 1564 ApSArne Timm Juhl Nielsen forlater ledelsen for VICH 1564 ApS etter en periode på 2 år. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 1990Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 1564 ApSVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 1564 ApS etter en periode på 7 måneder. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1989StiftelseVICH 1564 ApSVICH 1564 ApS stiftes i bransjen autoreparationsværksteder. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 1988Nytt navn: HZ FINANS ApSApS KBIL 9 NR. 205ApS KBIL 9 NR. 205 skifter navn til HZ FINANS ApS. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 1988Annette Poulsen forlater styretApS KBIL 9 NR. 205Annette Poulsen forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 205 etter en periode på 3 år. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 1988Peer Bjørck forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 205Peer Bjørck forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 205 etter en periode på 3 år. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 1984StiftelseApS KBIL 9 NR. 205ApS KBIL 9 NR. 205 stiftes i bransjen fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri. Lene Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere