14. april 2011Lene Niebuhr forlater styretNIEBUHR FINANS A/SLene Niebuhr forlater styret for NIEBUHR FINANS A/S etter en periode på 6 år.Se mere
22. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortNIEBUHR FINANS A/SNIEBUHR FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lene Niebuhr er styreleder.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortNIEBUHR FINANS A/SNIEBUHR FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lene Niebuhr er styreleder.Se mere
11. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortNIEBUHR FINANS A/SNIEBUHR FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lene Niebuhr er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidlingNIEBUHR FINANS A/STidligere bransje: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Lene Niebuhr er styreleder.Se mere
31. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortNIEBUHR FINANS A/SNIEBUHR FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lene Niebuhr er styreleder.Se mere
28. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortNIEBUHR FINANS A/SNIEBUHR FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lene Niebuhr er styreleder.Se mere
23. februar 2006AdresseendringNIEBUHR FINANS A/SNIEBUHR FINANS A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Lene Niebuhr er styreleder.Se mere
24. juni 2005StiftelseNIEBUHR FINANS A/SNIEBUHR FINANS A/S stiftes i bransjen anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Lene Niebuhr er styreleder.Se mere