21. marsStiftelseDLBR P/SDLBR P/S stiftes i bransjen computer facility management. Lene Ninna Frandsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2010Lene Ninna Frandsen forlater styretVAN LOON ApSLene Ninna Frandsen forlater styret for VAN LOON ApS etter en periode på 3 år.Se mere
23. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortVAN LOON ApSVAN LOON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lene Ninna Frandsen er styreleder.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortVAN LOON ApSVAN LOON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lene Ninna Frandsen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Avl af malkekvægVAN LOON ApSTidligere bransje: Malkekvæghold. Lene Ninna Frandsen er styreleder.Se mere
4. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortVAN LOON ApSVAN LOON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lene Ninna Frandsen er styreleder.Se mere
25. februar 2007Lene Ninna Frandsen blir med i styretVAN LOON ApSLene Ninna Frandsen blir med i styret for VAN LOON ApS.Se mere
25. februar 2007Gerarda Johanna Cornelia Maria van den Hoogen blir med i ledelsenVAN LOON ApSGerarda Johanna Cornelia Maria van den Hoogen blir med i ledelsen for VAN LOON ApS. Lene Ninna Frandsen er styreleder.Se mere
25. februar 2007AdresseendringVAN LOON ApSVAN LOON ApS flytter til ny adresse i Sindal. Lene Ninna Frandsen er styreleder.Se mere