26. augustNytt navn: Topsoe Power-to-X Holding A/STopsoe Sustainables A/STopsoe Sustainables A/S skifter navn til Topsoe Power-to-X Holding A/S. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 2,6 mio.T Ramagundam A/ST Ramagundam A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 24 mio.TOPSOE INTERNATIONAL A/STOPSOE INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 15.000 Topsoe SOEC Production A/STopsoe SOEC Production A/S offentliggjør regnskap for perioden 14. desember 2022 til 31. desember 2023. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 29 mio.Topsoe Sustainables A/STopsoe Sustainables A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 97 mio.SUBCONTINENT AMMONIA INVESTMENT COMPANY ApSSUBCONTINENT AMMONIA INVESTMENT COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Ramm er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 5,5 mio.Topsoe Project Investment A/STopsoe Project Investment A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
1. aprilStiftelseTopsoe PtX Denmark A/STopsoe PtX Denmark A/S stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
5. januarStiftelseTopsoe Battery Materials A/STopsoe Battery Materials A/S stiftes i bransjen fremstilling af batterier og akkumulatorer. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
20. juli 2023Underskudd på DKK 992.000 T Ramagundam A/ST Ramagundam A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
18. juli 2023Underskudd på DKK 960.000 Topsoe Sustainables A/STopsoe Sustainables A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
18. juli 2023Overskudd på DKK 13 mio.Topsoe Project Investment A/STopsoe Project Investment A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 10 mio.TOPSOE INTERNATIONAL A/STOPSOE INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 114 mio.SUBCONTINENT AMMONIA INVESTMENT COMPANY ApSSUBCONTINENT AMMONIA INVESTMENT COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Ramm er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Allan Bødskov Andersen blir med i ledelsenTOPSOE INTERNATIONAL A/SAllan Bødskov Andersen blir med i ledelsen for TOPSOE INTERNATIONAL A/S. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Allan Bødskov Andersen blir med i styretTopsoe Project Investment A/SAllan Bødskov Andersen erstatter Morten Holm Christiansen i styret for Topsoe Project Investment A/S etter en periode på 8 måneder. Lene Ramm er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2023Allan Bødskov Andersen blir med i styretT Ramagundam A/SAllan Bødskov Andersen erstatter Morten Holm Christiansen i styret for T Ramagundam A/S etter en periode på 8 måneder. Lene Ramm er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2023Allan Bødskov Andersen blir med i styretTOPSOE INTERNATIONAL A/SAllan Bødskov Andersen erstatter Morten Holm Christiansen i styret for TOPSOE INTERNATIONAL A/S etter en periode på 8 måneder. Lene Ramm er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2023Morten Holm Christiansen forlater ledelsenTOPSOE INTERNATIONAL A/SMorten Holm Christiansen forlater ledelsen for TOPSOE INTERNATIONAL A/S etter en periode på 10 måneder. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere
5. januar 2023Ny bransje: Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.Topsoe SOEC Production A/STidligere bransje: Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr. Lene Ramm er medlem av styret.Se mere