24. maiOverskudd på DKK 841.246 Frejas Have ApSFrejas Have ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lene Rimestad er medlem av styret.Se mere
14. juni 2023Jeppe Ask Tofteskov blir med i styretFrejas Have ApSJeppe Ask Tofteskov blir med i styret for Frejas Have ApS. Lene Rimestad er fortsatt styremedlem.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 964.438 Frejas Have ApSFrejas Have ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lene Rimestad er medlem av styret.Se mere
21. januar 2023Mette Winther Nielsen forlater styretFrejas Have ApSMette Winther Nielsen forlater styret for Frejas Have ApS etter en periode på 4 måneder. Lene Rimestad er fortsatt styremedlem.Se mere
19. september 2022Mette Winther Nielsen blir med i styretFrejas Have ApSMette Winther Nielsen blir med i styret for Frejas Have ApS. Lene Rimestad er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 811.479 Frejas Have ApSFrejas Have ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lene Rimestad er medlem av styret.Se mere
26. april 2022Henriette Laursen blir ny styrelederFrejas Have ApSHenriette Laursen erstatter Peter Walsøe som styreleder hos Frejas Have ApS etter en periode på 4 år. Lene Rimestad er fortsatt styremedlem.Se mere
4. mai 2021Overskudd på DKK 780.611 Frejas Have ApSFrejas Have ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lene Rimestad er medlem av styret.Se mere
1. januar 2021Lene Rimestad blir med i styretFrejas Have ApSLene Rimestad blir med i styret for Frejas Have ApS.Se mere