17. oktober 2022Endring i eierkretsenMyMedicine A/SLene Risager Seegert er ikke lenger registrert som reell eier av MyMedicine A/S.Se mere
6. mai 2022Helle Fladkjær Hansen slutter som adm. direktørMyMedicine A/SHelle Fladkjær Hansen slutter som adm. direktør i MyMedicine A/S. Lene Risager Seegert eier 50% av virksomheten.Se mere
6. mai 2022Flere forlater styretMyMedicine A/S3 medlemmer forlater styret for MyMedicine A/S. Lene Risager Seegert eier 50% av virksomheten.Se mere
6. mai 2022Lene Risager Seegert forlater ledelsenMyMedicine A/SLene Risager Seegert forlater ledelsen for MyMedicine A/S etter en periode på 3 år.Se mere
6. mai 2022Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONMyMedicine A/STidligere status: Normal. Lene Risager Seegert eier 50% av virksomheten.Se mere
28. april 2022Underskudd på DKK 262.266 MyMedicine A/SMyMedicine A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lene Risager Seegert er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2021Underskudd på DKK 100.860 MyMedicine A/SMyMedicine A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lene Risager Seegert er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2020Underskudd på DKK 158.899 MyMedicine A/SMyMedicine A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lene Risager Seegert er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2019Endring i eierkretsenMyMedicine A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av MyMedicine A/S. Lene Risager Seegert er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Overskudd på DKK 223.829 MyMedicine A/SMyMedicine A/S offentliggjør regnskap for perioden 11. september 2017 til 31. desember 2018. Lene Risager Seegert er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Ny status NORMALMyMedicine A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Lene Risager Seegert er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2018Nye navn i styretMyMedicine A/S3 nye medlemmer blir med i styret for MyMedicine A/S. Lene Risager Seegert er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2018Lene Risager Seegert blir med i ledelsenMyMedicine A/SLene Risager Seegert blir med i ledelsen for MyMedicine A/S.Se mere
26. november 2018Helle Fladkjær Hansen blir adm. direktørMyMedicine A/SHelle Fladkjær Hansen blir adm. direktør i MyMedicine A/S. Lene Risager Seegert er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
24. november 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMyMedicine A/STidligere status: Normal. Lene Risager Seegert eier 50% av virksomheten.Se mere
8. desember 2017AdresseendringMyMedicine A/SMyMedicine A/S flytter fra Haderslev til Kolding. Lene Risager Seegert eier 50% av virksomheten.Se mere
7. desember 2017Lene Risager Seegert forlater styretMyMedicine A/SLene Risager Seegert forlater styret for MyMedicine A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
7. desember 2017Ny bransje: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internetMyMedicine A/STidligere bransje: Engroshandel med beklædning. Lene Risager Seegert eier 50% av virksomheten.Se mere
7. desember 2017Nytt navn: MyMedicine A/SMy Medicine A/SMy Medicine A/S skifter navn til MyMedicine A/S. Lene Risager Seegert eier 50% av virksomheten.Se mere
11. september 2017StiftelseMy Medicine A/SMy Medicine A/S stiftes i bransjen engroshandel med beklædning. Lene Risager Seegert eier 50% av virksomheten.Se mere