1. desember 2008Lene Smidt Laursen forlater styretHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/SLene Smidt Laursen forlater styret for HOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/S etter en periode på 5 år.Se mere
29. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/SHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Lene Smidt Laursen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjerHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/STidligere bransje: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger). Lene Smidt Laursen er styreleder.Se mere
11. desember 2007AdresseendringHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/SHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/S flytter fra Grenaa til Århus C. Lene Smidt Laursen er styreleder.Se mere
14. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/SHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Lene Smidt Laursen er styreleder.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/SHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Lene Smidt Laursen er styreleder.Se mere
12. januar 2005Ny bransje: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger)HOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/STidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Lene Smidt Laursen er styreleder.Se mere
7. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/SHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 30. september 2003 til 30. juni. Lene Smidt Laursen er styreleder.Se mere
30. september 2003StiftelseHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/SHOLCO AUTOMOTIVE GROUP A/S stiftes i bransjen anden virksomhedsrådgivning. Lene Smidt Laursen er styreleder.Se mere