22. mai 2007Lene Tronier forlater styretBIRKE-INVEST A/SLene Tronier forlater styret for BIRKE-INVEST A/S etter en periode på 28 år.Se mere
1. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortBIRKE-INVEST A/SBIRKE-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
1. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortBIRKE-INVEST A/SBIRKE-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
1. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortBIRKE-INVEST A/SBIRKE-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
31. mars 2005Lene Tronier forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENELene Tronier forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE etter en periode på 16 år.Se mere
21. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortBIRKE-INVEST A/SBIRKE-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
24. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
30. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortBIRKE-INVEST A/SBIRKE-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
13. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Legater og fonde med velgørende formålFONDEN MARIEHJEMMENETidligere bransje: Plejehjem og beskyttede boliger. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
9. desember 2002Jørgen Brandt Schmidt blir med i styretFONDEN MARIEHJEMMENEJørgen Brandt Schmidt blir med i styret for FONDEN MARIEHJEMMENE. Lene Tronier er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortBIRKE-INVEST A/SBIRKE-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
15. april 2002Jørgen Christen Nielsen forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENEJørgen Christen Nielsen forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE etter en periode på 13 år. Lene Tronier er fortsatt styremedlem.Se mere
10. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
11. mars 2002Nye navn i styretFONDEN MARIEHJEMMENE2 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN MARIEHJEMMENE. Lene Tronier er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortBIRKE-INVEST A/SBIRKE-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
2. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
27. mars 2001Inge Ketty Olsen forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENEInge Ketty Olsen forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE etter en periode på 2 år. Lene Tronier er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortBIRKE-INVEST A/SBIRKE-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere
6. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lene Tronier er medlem av styret.Se mere