22. juni 2022Lene Vibjerg forlater styretLINKGRC ApSLene Vibjerg forlater styret for LINKGRC ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. juni 2021Overskudd på DKK 514.717 LINKGRC ApSLINKGRC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lene Vibjerg er medlem av styret.Se mere
23. september 2020Preben Gamst forlater styretLINKGRC ApSPreben Gamst forlater styret for LINKGRC ApS etter en periode på 5 år. Lene Vibjerg er fortsatt styremedlem.Se mere
21. februar 2020Overskudd på DKK 116.866 LINKGRC ApSLINKGRC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lene Vibjerg er medlem av styret.Se mere
12. februar 2020Endring i eierkretsenLINKGRC ApSTomas Thobias Hellum øker sitt reelle eierskap av LINKGRC ApS. Lene Vibjerg er medlem av styret.Se mere
20. november 2019Underskudd på DKK 437.655 LINKGRC ApSLINKGRC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lene Vibjerg er medlem av styret.Se mere
25. januar 2019Lene Vibjerg blir med i styretLINKGRC ApSLene Vibjerg blir med i styret for LINKGRC ApS.Se mere