TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lene Witt Larsen eier 33,3% av virksomheten.
TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lene Witt Larsen eier 33,3% av virksomheten.
TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lene Witt Larsen eier 33,3% av virksomheten.
TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET LENE WITT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lene Witt Larsen er medlem af ledelsen.
TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lene Witt Larsen eier 33,3% av virksomheten.