29. juniUnderskudd på DKK 71.325 MLI Murerentreprise Øst A/SMLI Murerentreprise Øst A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lenette Ingemann er styreleder.Se mere
27. juniKenneth Biirsdahl blir med i styretMLI Murerentreprise Øst A/SKenneth Biirsdahl erstatter Kirsten Møller Pedersen i styret for MLI Murerentreprise Øst A/S etter en periode på 1 år. Lenette Ingemann er fortsatt styreleder.Se mere
3. juniAdresseendringMLI Murerentreprise Øst A/SMLI Murerentreprise Øst A/S flytter til ny adresse i Viborg. Lenette Ingemann er styreleder.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 1,7 mio.MLI Murerentreprise Øst A/SMLI Murerentreprise Øst A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lenette Ingemann er styreleder.Se mere
26. juni 2023Kirsten Møller Pedersen blir med i styretMLI Murerentreprise Øst A/SKirsten Møller Pedersen blir med i styret for MLI Murerentreprise Øst A/S. Lenette Ingemann er fortsatt styreleder.Se mere
23. mai 2023AdresseendringMLI Murerentreprise Øst A/SMLI Murerentreprise Øst A/S flytter til ny adresse i Viborg. Lenette Ingemann er styreleder.Se mere
3. april 2023Michel Vendelbo Juul forlater styretMLI Murerentreprise Øst A/SMichel Vendelbo Juul forlater styret for MLI Murerentreprise Øst A/S etter en periode på 4 år. Lenette Ingemann er fortsatt styreleder.Se mere
3. april 2023Endring i eierkretsenMLI Murerentreprise Øst A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av MLI Murerentreprise Øst A/S. Lenette Ingemann er styreleder.Se mere
3. februar 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 5MLI Murerentreprise Øst A/S Lenette Ingemann er indtrådt som bestyrelsesformand hos MLI Murerentreprise Øst A/S i stedet for Morten Bondgaard Godsk (kilde: Les artikkel
26. januar 2023Lenette Ingemann blir ny styrelederMLI Murerentreprise Øst A/SLenette Ingemann erstatter Morten Bondgaard Godsk som styreleder hos MLI Murerentreprise Øst A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. oktober 2019Morten Bondgaard Godsk blir ny styrelederMLI LM ApSMorten Bondgaard Godsk erstatter Lenette Ingemann som styreleder hos MLI LM ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
10. september 2019Lenette Ingemann blir ny styrelederMLI LM ApSLenette Ingemann erstatter Lise Bermann Jakobsen som styreleder hos MLI LM ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere