23. februar 2009Lennart Olaf Galløe forlater ledelsenGALLOE.DK ApSLennart Olaf Galløe forlater ledelsen for GALLOE.DK ApS etter en periode på 8 år.Se mere
1. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortGALLOE.DK ApSGALLOE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Juridisk bistandGALLOE.DK ApSTidligere bransje: Advokatvirksomhed. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortGALLOE.DK ApSGALLOE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortGALLOE.DK ApSGALLOE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortGALLOE.DK ApSGALLOE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2004Regnskap for 2003 offentligjortGALLOE.DK ApSGALLOE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortGALLOE.DK ApSGALLOE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortGALLOE.DK ApSGALLOE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2001 til 31. desember 2001. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2002Ny bransje: AdvokatvirksomhedGALLOE.DK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2001StiftelseGALLOE.DK ApSGALLOE.DK ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lennart Olaf Galløe er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2001Lennart Olaf Galløe blir med i ledelsenGALLOE.DK ApSLennart Olaf Galløe blir med i ledelsen for GALLOE.DK ApS.Se mere
22. september 1998Lennart Olaf Galløe forlater styretXFORMATION A.M.B.A.Lennart Olaf Galløe forlater styret for XFORMATION A.M.B.A. etter en periode på 1 år.Se mere
24. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortXFORMATION A.M.B.A.XFORMATION A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 25. mars 1997 til 31. desember 1997. Lennart Olaf Galløe er medlem av styret.Se mere
25. mars 1997StiftelseXFORMATION A.M.B.A.XFORMATION A.M.B.A. stiftes i bransjen undervisning i øvrigt. Lennart Olaf Galløe er medlem av styret.Se mere