National Supervisors Ekstraordinaire ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lenni René Ravn er medlem af ledelsen.
National Supervisors Ekstraordinaire ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lenni René Ravn er medlem af ledelsen.