11. juliUnderskudd på DKK 174.186 MySevenoaks ApSMySevenoaks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Leo Vinther Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerLeo Vinther Jørgensen er indtrådt i direktionen hos Scandinavian Coffeesystem ApS. Les artikkel
6. maiOverskudd på DKK 459.683 SCANDINAVIAN COFFEESYSTEM ApSSCANDINAVIAN COFFEESYSTEM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Leo Vinther Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiJacob Preben Hansen blir med i styretSCANDINAVIAN COFFEESYSTEM ApSJacob Preben Hansen blir med i styret for SCANDINAVIAN COFFEESYSTEM ApS. Leo Vinther Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiLeo Vinther Jørgensen blir med i ledelsenSCANDINAVIAN COFFEESYSTEM ApSLeo Vinther Jørgensen erstatter Jacob Preben Hansen i ledelsen for SCANDINAVIAN COFFEESYSTEM ApS etter en periode på 18 år.Se mere
23. januarAdresseendringMySevenoaks ApSMySevenoaks ApS flytter fra Charlottenlund til Rungsted Kyst. Leo Vinther Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2023Underskudd på DKK 833.542 MySevenoaks ApSMySevenoaks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Leo Vinther Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2022Underskudd på DKK 345.054 MySevenoaks ApSMySevenoaks ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2021 til 31. desember 2021. Leo Vinther Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2021AdresseendringMySevenoaks ApSMySevenoaks ApS flytter fra Juelsminde til Charlottenlund. Leo Vinther Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2021StiftelseMySevenoaks ApSMySevenoaks ApS stiftes i bransjen detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. Leo Vinther Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2016Leo Vinther Jørgensen forlater styretBAHNE EN GROS. VEJLE A/SLeo Vinther Jørgensen forlater styret for BAHNE EN GROS. VEJLE A/S etter en periode på 8 år.Se mere
9. desember 2015Poul Erik Jakobsen blir med i styretBAHNE EN GROS. VEJLE A/SPoul Erik Jakobsen blir med i styret for BAHNE EN GROS. VEJLE A/S. Leo Vinther Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2015Jacob Bahne Sørensen blir med i styretBAHNE EN GROS. VEJLE A/SJacob Bahne Sørensen erstatter Jørgen Bahne Fuglede Sørensen i styret for BAHNE EN GROS. VEJLE A/S etter en periode på 5 år. Leo Vinther Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. februar 2015Overskudd på DKK 1,9 mio.BAHNE EN GROS. VEJLE A/SBAHNE EN GROS. VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Leo Vinther Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2014Overskudd på DKK 1,1 mio.BAHNE EN GROS. VEJLE A/SBAHNE EN GROS. VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Leo Vinther Jørgensen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2013Underskudd på DKK 5,6 mio.BAHNE EN GROS. VEJLE A/SBAHNE EN GROS. VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Leo Vinther Jørgensen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2012Steen Christensen Stærk forlater styretBAHNE EN GROS. VEJLE A/SSteen Christensen Stærk forlater styret for BAHNE EN GROS. VEJLE A/S etter en periode på 11 måneder. Leo Vinther Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortBAHNE EN GROS. VEJLE A/SBAHNE EN GROS. VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Leo Vinther Jørgensen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2011Steen Christensen Stærk blir med i styretBAHNE EN GROS. VEJLE A/SSteen Christensen Stærk blir med i styret for BAHNE EN GROS. VEJLE A/S. Leo Vinther Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortBAHNE EN GROS. VEJLE A/SBAHNE EN GROS. VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Leo Vinther Jørgensen er medlem av styret.Se mere