21. mars 2019 · Finans.dkJørgen Tang-Jensen er indtrådt i Villum Fondens bestyrelse - jobskifter uge 12Leon Riis Jørgensen er samtidig udtrådt som medlem. Les artikkel
20. mars 2019 · Finans.dkBettina Thorkelin er tiltrådt som Regional Director Nordic i Valitor - jobskifter uge 12Leon Riis Jørgensen er samtidig udtrådt som medlem. Les artikkel
14. mars 2019Stefan Buur Hansen blir med i styretNORDJYSKE MEDIER A/SStefan Buur Hansen erstatter Leon Riis Jørgensen i styret for NORDJYSKE MEDIER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
15. august 2018Per Lyngby Cloos blir med i ledelsenNORDJYSKE MEDIER A/SPer Lyngby Cloos blir med i ledelsen for NORDJYSKE MEDIER A/S. Leon Riis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
15. august 2018Morten Vinther Jensen blir adm. direktørNORDJYSKE MEDIER A/SMorten Vinther Jensen blir adm. direktør i NORDJYSKE MEDIER A/S. Leon Riis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
23. mars 2018Erstatning i styretNORDJYSKE MEDIER A/S12 endringer i styret for NORDJYSKE MEDIER A/S. Leon Riis Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2018Overskudd på DKK 9,0 mio.NORDJYSKE MEDIER A/SNORDJYSKE MEDIER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Leon Riis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
11. desember 2017Erstatning i styretNORDJYSKE MEDIER A/S14 endringer i styret for NORDJYSKE MEDIER A/S. Leon Riis Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mars 2017Underskudd på DKK 42 mio.NORDJYSKE MEDIER A/SNORDJYSKE MEDIER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Leon Riis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2017Leon Riis Jørgensen blir med i styretNORDJYSKE MEDIER A/SLeon Riis Jørgensen blir med i styret for NORDJYSKE MEDIER A/S.Se mere