12. desember 2023Underskudd på DKK 60.426 Chen Xi ApSChen Xi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2022Overskudd på DKK 437.046 Chen Xi ApSChen Xi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2021Underskudd på DKK 807.854 Chen Xi ApSChen Xi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2020Underskudd på DKK 286.586 Chen Xi ApSChen Xi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2019Underskudd på DKK 162.307 Chen Xi ApSChen Xi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2018Overskudd på DKK 48.430 Chen Xi ApSChen Xi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2017Underskudd på DKK 263.454 Chen Xi ApSChen Xi ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. april 2016 til 30. juni. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2017AdresseendringChen Xi ApSChen Xi ApS flytter til ny adresse i Helsingør. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2016Ny bransje: RestauranterChen Xi ApSTidligere bransje: Uoplyst. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2016StiftelseChen Xi ApSChen Xi ApS stiftes i bransjen uoplyst. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2003Li John Ye forlater ledelsenNET INTERNATIONAL HOLDING ApSLi John Ye forlater ledelsen for NET INTERNATIONAL HOLDING ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
3. mars 2003Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGNET INTERNATIONAL HOLDING ApSTidligere status: Normal. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 2002Li John Ye blir med i ledelsenNET INTERNATIONAL HOLDING ApSLi John Ye erstatter Olav Classen i ledelsen for NET INTERNATIONAL HOLDING ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
26. juli 2002AdresseendringNET INTERNATIONAL HOLDING ApSNET INTERNATIONAL HOLDING ApS flytter fra København K til København S. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 2002Nytt navn: NET INTERNATIONAL HOLDING ApSMF HANDEL 47 ApSMF HANDEL 47 ApS skifter navn til NET INTERNATIONAL HOLDING ApS. Li John Ye er medlem af ledelsen.Se mere