20. desember 2022Nikolaj Kjær blir med i styretW. ROLF PEDERSEN A/SNikolaj Kjær erstatter Lilian Sjørup i styret for W. ROLF PEDERSEN A/S etter en periode på 19 år.Se mere
4. november 2022AdresseendringW. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S flytter til ny adresse i København K. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 3,6 mio.W. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
16. mars 2022AdresseendringW. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S flytter fra Greve til København K. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
11. mars 2022AdresseendringW. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S flytter fra Holte til Greve. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
20. november 2021Per Rolf Pedersen forlater styretW. ROLF PEDERSEN A/SPer Rolf Pedersen forlater styret for W. ROLF PEDERSEN A/S etter en periode på 41 år. Lilian Sjørup er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 2021Overskudd på DKK 6,4 mio.W. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
9. juni 2020Overskudd på DKK 6,4 mio.W. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
14. juni 2019Underskudd på DKK 2,1 mio.W. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
8. juni 2018Overskudd på DKK 5,4 mio.W. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
22. mai 2017Underskudd på DKK 1,9 mio.W. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
28. april 2016Overskudd på DKK 1,8 mio.W. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
16. juni 2015Endring i eierkretsenW. ROLF PEDERSEN A/SAnnelise Rolf Pedersen registrert som reell eier av W. ROLF PEDERSEN A/S. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
4. mai 2015Overskudd på DKK 2,6 mio.W. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
26. juni 2014Overskudd på DKK 1,4 mio.W. ROLF PEDERSEN A/SW. ROLF PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
25. juni 2014Nytt navn: W. ROLF PEDERSEN A/SW.ROLF PEDERSEN HOLDING A/SW.ROLF PEDERSEN HOLDING A/S skifter navn til W. ROLF PEDERSEN A/S. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
1. mai 2013Overskudd på DKK 2,5 mio.W.ROLF PEDERSEN HOLDING A/SW.ROLF PEDERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
18. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortW.ROLF PEDERSEN HOLDING A/SW.ROLF PEDERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere
10. august 2011Gerda Rolfmark forlater styretW.ROLF PEDERSEN HOLDING A/SGerda Rolfmark forlater styret for W.ROLF PEDERSEN HOLDING A/S etter en periode på 18 år. Lilian Sjørup er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortW.ROLF PEDERSEN HOLDING A/SW.ROLF PEDERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lilian Sjørup er medlem av styret.Se mere