29. oktober 2002Lillian Kirstine Jensen forlater styretOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSLillian Kirstine Jensen forlater styret for OVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS etter en periode på 27 år.Se mere
5. september 2002Regnskap for 2002 offentligjortOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. april 2001 til 2. april. Lillian Kirstine Jensen er medlem av styret.Se mere
28. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. april 2000 til 2. april. Lillian Kirstine Jensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2001Ny bransje: KornavlOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSTidligere bransje: Pelsdyravl. Lillian Kirstine Jensen er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. april 1999 til 2. april. Lillian Kirstine Jensen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. april 1998 til 2. april. Lillian Kirstine Jensen er medlem av styret.Se mere
21. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. april 1997 til 2. april. Lillian Kirstine Jensen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. april 1996 til 2. april. Lillian Kirstine Jensen er medlem av styret.Se mere
24. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. april 1995 til 2. april. Lillian Kirstine Jensen er medlem av styret.Se mere
27. desember 1975StiftelseOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApSOVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS stiftes i bransjen pelsdyravl. Lillian Kirstine Jensen er medlem av styret.Se mere