15. juni 2010Lillian Korntved Pabst forlater styretNORDIC STALD KEMI A/SLillian Korntved Pabst forlater styret for NORDIC STALD KEMI A/S etter en periode på 1 år.Se mere
10. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortNORDIC STALD KEMI A/SNORDIC STALD KEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Lillian Korntved Pabst er styreleder.Se mere
23. mars 2009Kristian Tolnov Havn blir med i styretNORDIC STALD KEMI A/SKristian Tolnov Havn blir med i styret for NORDIC STALD KEMI A/S. Lillian Korntved Pabst er fortsatt styreleder.Se mere
3. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortNORDIC STALD KEMI A/SNORDIC STALD KEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. september 2008. Lillian Korntved Pabst er styreleder.Se mere
28. januar 2009Lillian Korntved Pabst blir med i styretNORDIC STALD KEMI A/SLillian Korntved Pabst blir med i styret for NORDIC STALD KEMI A/S.Se mere
28. januar 2009Ny selskapsform AktieselskabNORDIC STALD KEMI A/SNORDIC STALDKEMI ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til NORDIC STALD KEMI A/S. Lillian Korntved Pabst er styreleder.Se mere