24. september 2019Lillian Sigrid Nielsen forlater styretSQUIRE A/SLillian Sigrid Nielsen forlater styret for SQUIRE A/S etter en periode på 32 år.Se mere
7. mai 2019Underskudd på DKK 81.348 SQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
18. juni 2018Underskudd på DKK 5.809 SQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
21. juni 2017Overskudd på DKK 32.447 SQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
1. juni 2016Underskudd på DKK 522.713 SQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
15. mai 2015Underskudd på DKK 220.540 SQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
1. juni 2014Underskudd på DKK 126.726 SQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
20. januar 2013Underskudd på DKK 243.269 SQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
15. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
27. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
26. april 2011Holger Bo Andersen blir med i styretSQUIRE A/SHolger Bo Andersen erstatter Ole Rathje i styret for SQUIRE A/S etter en periode på 24 år. Lillian Sigrid Nielsen er fortsatt styreleder.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
4. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-specialiseret engroshandelSQUIRE A/STidligere bransje: Anden engroshandel. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
31. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
9. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
1. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
10. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere
26. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortSQUIRE A/SSQUIRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lillian Sigrid Nielsen er styreleder.Se mere